Ministerialblatt (MBl. NRW.)
Ausgabe 2005 Nr. 17 vom 5.4.2005 Seite 433 bis 444
Bekanntmachung des Ergebnisses der Wahl zur Vertreterversammlung der Feuerwehr-Unfallkasse Nordrhein-Westfalen vom 17.12.2004 |
---|
Normkopf Norm Normfuß |
Bekanntmachung des Ergebnisses der Wahl zur Vertreterversammlung der Feuerwehr-Unfallkasse Nordrhein-Westfalen vom 17.12.2004
Feuerwehr-Unfallkasse
Nordrhein-Westfalen
Bekanntmachung des Ergebnisses
der Wahl zur Vertreterversammlung der
Feuerwehr-Unfallkasse Nordrhein-Westfalen
vom 17.12.2004
gemäß §§ 28 Abs. 2; 61 der Wahlordnung für die
Sozialversicherung (SVWO) vom 28. Juli 1997 (BGBl. I S. 1946) in der Fassung
der SVWO-ÄndV vom 10. November
2003 (BGBl. I S. 2274)
I.
Für die Wählergruppen der Versicherten und der Arbeitgeber hat der Wahlausschuss jeweils festgestellt, dass eine Wahlhandlung zu unterbleiben hat, nachdem für jede Wählergruppe eine Vorschlagsliste zugelassen wurde und nicht mehr Bewerber genannt worden sind als Mitglieder der Vertreterversammlung zu wählen sind ( § 28 Abs. 1, 2. Halbsatz SVWO).
II.
Das Wahlergebnis wird durch den Wahlausschuss wie folgt festgestellt:
Die nachstehend aufgeführten Bewerber gelten als gewählt:
II. 1.
In der Gruppe der Versicherten als Mitglieder der Vertreterversammlung
Bodden, Ludwig 06.10.1950 Glockenweg 13
50126 Bergheim
Fehr, Reinhard 09.08.1948 An der Fine 1
33034 Brakel
Hackländer, Wolfgang 29.04.1955 Grüner Weg 44
32120 Hiddenhausen
Hille, Bernd 14.11.1954 Alleestr. 27
48565 Steinfurt
Peukmann, Ulrich 04.10.1954 Villigster Str. 64a
58239 Schwerte
Martin, Friedrich-Ernst 18.08.1949 Buchenstr. 17 a
42579 Heiligenhaus
Maihöfer, Edgar 22.12.1951 Drosselstr. 59
58332 Schwelm
Savoir, Manfred 18.03.1956 Robert-Koch-Str. 18
52531 Übach-Palenberg
II. 2.
In der Gruppe der Versicherten als Stellvertreter in der Vertreterversammlung
Schlangen, Peter 02.12.1949 Schuchenhausstr. 4
41469 Neuss
Schneider, Bernd 17.02.1957 Adolf Wurmbachstr. 8
57078 Siegen
Hewermann, Helmut 03.07.1956 Große Geest 18
32469 Petershagen
Pesch, Peter 26.03.1956 An der Eisenkaul 28
53881 Euskirchen
Michalski, Franz 26.09.1959 Marellenkämpe 38
46514 Schermbeck
Wolters, Michael 14.06.1976 Heinrichstr. 10
45379 Oer-Erkenschwick
Pauly, Jürgen 17.05.1950 Dechantshof 70
47551 Bedburg Hau
Niehüser, Franz-Josef 08.10.1949 Von Galen Str. 15
48720 Rosendahl
II. 3.
In der Gruppe der Arbeitgeber als Mitglieder der Vertreterversammlung
Bajon, Hans Josef 18.04.1945 Händelstr. 51
45657 Recklinghausen
Cortner, Heinz 11.11.1949 Am Schlopheck 12
59510 Lippetal-Hovestadt
Eis, Manfred 13.11.1947 Hanbruch 4
52159 Roetgen-Rott
Fabian, Ekkehard 24.06.1942 Schwertstr. 45
42651 Solingen
Fahle, Wolfgang 02.04.1947 Kreilmanstr. 20
59597 Erwitte
Goldammer, Ernst-Horst 21.05.1946 Hafenstr. 54 - 56
41460 Neuss
Heckmann, Michael 22.06.1953 Tente 92
42929 Wermelskirchen
Herbst, Frank 19.02.1947 Walnußstr. 1
59071 Hamm
II. 4.
In der Gruppe der Arbeitgeber als Stellvertreter in der Vertreterversammlung
Theßeling, Heinrich 04.08.1946 Schollenkamp 24
48712 Gescher
Weeke, Ralf 11.12.1968 Rupelrath 21
42699 Solingen
Ferbet, Hans 18.04.1954 Marie-Juchacz-Str. 11a
47906 Kempen
Wilms, Siegfried 15.12.1945 Diesberg 8
41372 Niederkrüchten
Giesen Johannes 26.06.1948 Am Gieselberg 53
47638 Straelen
Hupe, Hermann 31.07.1950 Hasenpfad 7
59174 Kamen
Rößing, Udo 28.04.1943 Lukasweg 26
46348 Raesfeld
Sommer, Dr. Martin 24.11.1964 Burchardstr. 18
48145 Münster
Der Wahlausschuss
Johannes P l ö n e s
Vorsitzender
Dr. Klaus S c h n e i d e r
Beisitzer
Matthias
S c h w a r t g e s
Beisitzer
- MBl. NRW. 2005 S.
442